ORFI FARMA SL - EXTINGUIDA
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social ORFI FARMA SL
CIF B08051997
Actividad Fabricación de especialidades farmacéuticas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ORFI FARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORFI FARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ainscough Stephen | Apoderado | 29/03/2011 | 30/08/2012 |
Aldavero Mora Maria De La Paz | Apoderado Solidario | 10/05/2010 | 30/08/2012 |
Brown Robert James | Apoderado | 29/03/2011 | 30/08/2012 |
Calvo Regueros Sergio | Consejero | 14/12/2009 | 30/08/2012 |
Calvo Regueros Sergio | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2010 | 30/08/2012 |
Carrascal Satrustegui Javier | Liquidador Solidario | 30/08/2012 | 30/08/2012 |
Carrascal Satrustegui Javier | Apoderado Solidario | 10/05/2010 | 30/08/2012 |
Coffey Nigel James | Apoderado | 29/03/2011 | 30/08/2012 |
Connolly Mary Claire | Apoderado | 29/03/2011 | 30/08/2012 |
Garrosa Perez Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2010 | 30/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORFI FARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 171, S 8, H M 165298, I/A 77 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 171, S 8, H M 165298, I/A 77 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 171, S 8, H M 165298, I/A 77 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 171, S 8, H M 165298, I/A 77 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 171, S 8, H M 165298, I/A 76 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 170, S 8, H M 165298, I/A 75 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Apoderado
- Ainscough Stephen
- Brown Robert James
- Brown Robert James
- Coffey Nigel James
- Coffey Nigel James
- Connolly Mary Claire
- Kennedy Declan Paul
- Kristen Kelly Ann
- Lehane Paul Anthony
- Mcwalter Mark
- Molloy Fiona Bernadette
- Molloy Fiona Bernadette
- O'donoghue Gavin Peter
- O'neil Keith
- O'neill Padraic John
- O'neill Padraic John
- Smeed Linda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 169, S 8, H M 165298, I/A 74 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 167, S 8, H M 165298, I/A 73 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 167, S 8, H M 165298, I/A 73 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28