ARWRAPS SL
Dirección social AVDA SOMOSIERRA 12 - NAVE 16
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social ARWRAPS SL
Capital Social 13560.0 Euros
Fecha de Constitución 08/09/2023
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE ARWRAPS SL
VINCULACIONES DE ARWRAPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARWRAPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Guitart Pedro Ignacio | Administrador Solidario | 28/08/2024 | |
Cerro Pedrazo Alejandro | Administrador Solidario | 19/10/2023 |
ACTOS BORME DE ARWRAPS SL
- Se publicó por error en la inscripción 3ª el cese de SANDOVAL RUIZ RODRIGO, siendo lo correcto CERRO PEDRAZO ALEJANDRO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805663, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
- AVDA SOMOSIERRA 12 - NAVE 16 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805663, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805663, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 805663, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.560,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 352,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 82, S 8, H M 805663, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 80, S 8, H M 805663, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Dirección:C/ VALDEMORILLO 41 (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:08/09/23
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA LIMPIEZA Y PULIDO DE TODA CLASE DE EHICULOS YA SEA DE FORMA MANUAL COMO MECANICA..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 80, S 8, H M 805663, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28