ORDAL FUSTERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Falset, Km. 25
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social ORDAL FUSTERS SL
CIF B55739163
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Instalación de carpintería
Fecha de Constitución 04/10/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ORDAL FUSTERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORDAL FUSTERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camara Quesada Juan Luis | Administrador Mancomunado | 05/11/2018 | 25/05/2021 |
Camara Quesada Juan Luis | Liquidador Mancomunado | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
Dalmau Velez Lluis | Administrador Mancomunado | 05/11/2018 | 25/05/2021 |
Dalmau Velez Lluis | Liquidador Mancomunado | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
Pamies Gil David | Administrador Mancomunado | 05/11/2018 | 25/05/2021 |
Pamies Gil David | Liquidador Mancomunado | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
Orive Cruz Angel | Administrador Mancomunado | 05/11/2018 | 12/11/2020 |
ACTOS BORME DE ORDAL FUSTERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 217, S 8, H T 53561, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-43
Dirección:CTRA ALCOLEA DEL PINAR Km 25 (REUS)
Comienzo de operaciones:04/10/18
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA Y SERRALLERIA, INSTACIONES DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD DENTRO DEL AMBITO DE LA CONSTRUCCION, REPARACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS DE TODO TIPO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 217, S 8, H T 53561, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-43