PAMIES GIL DAVID
Informe ejecutivo de PAMIES GIL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAMIES GIL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXIFORM I IL.LUMINACIO SL | Socio Unico | 19/07/2022 | |
LUXIFORM I IL.LUMINACIO SL | Administrador Unico | 19/07/2022 | |
LUXIFORM ANDALUCIA SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE PAMIES GIL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMIES GIL DAVID
Empresa: LUXIFORM TORTOSA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Mola Ramos Joaquim-joan
- Pamies Gil David
Consejero
- Gaya Andreu Francesc-josep
- Mola Ramos Joaquim-joan
- Pamies Gil David
Presidente
Secretario
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 19, S 8, H T 36241, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-43
Empresa: LUXIFORM TORTOSA SL
Secretario
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 19, S 8, H T 36241, I/A 2 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-43
Empresa: LUXIFORM I IL.LUMINACIO SL
Administrador Unico
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 19, S 8, H T 23139, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-43
Empresa: LUXIFORM I IL.LUMINACIO SL
Administrador Mancomunado
- Camara Quesada Juan Luis
- Dalmau Velez Lluis
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 19, S 8, H T 23139, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-43
Empresa: LUXIFORM I IL.LUMINACIO SL
Socio Único
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 19, S 8, H T 23139, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-43
Empresa: ORDAL FUSTERS SL
Liquidador Mancomunado
- Camara Quesada Juan Luis
- Dalmau Velez Lluis
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
Empresa: ORDAL FUSTERS SL
Administrador Mancomunado
- Camara Quesada Juan Luis
- Dalmau Velez Lluis
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 219, S 8, H T 53561, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-43
Empresa: LUXIFORM ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Camara Quesada Juan Luis
- Dalmau Velez Lluis
- Maillo Rodriguez Jesus
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6685 , F 41, S 8, H SE121001, I/A 1 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: ORDAL FUSTERS SL
Administrador Mancomunado
- Camara Quesada Juan Luis
- Dalmau Velez Lluis
- Orive Cruz Angel
- Pamies Gil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3106 , F 217, S 8, H T 53561, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-43
Información de PAMIES GIL DAVID
Mostramos los datos de PAMIES GIL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMIES GIL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos