HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 6
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL
CIF B86287901
Capital Social 2302296.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 10/08/2011
Nombres Anteriores
- ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daride Michael | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | 28/02/2018 |
Daride Michael | Presidente | 10/04/2014 | 28/02/2018 |
Daride Michael | Consejero | 10/04/2014 | 28/02/2018 |
Daride Michael | Apoderado | 10/04/2014 | 28/02/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/01/2014 | 28/02/2018 |
Fernandez Figares Castelo Gonzalo | Apoderado | 27/05/2015 | 28/02/2018 |
HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL | Socio Unico | 27/05/2015 | 28/02/2018 |
Lara Zornoza Enrique | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | 28/02/2018 |
Lara Zornoza Enrique | Apoderado Mancomunado | 22/04/2013 | 28/02/2018 |
Lara Zornoza Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2011 | 28/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 16 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 16 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 16 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 16 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
- HI MEDIA DIGITAL BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 15 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 187, S 8, H M 525969, I/A 14 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 186, S 8, H M 525969, I/A 13 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
- C/ ORENSE 6 1º 3& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 9, S 8, H M 525969, I/A 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 9, S 8, H M 525969, I/A 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Empresa: ORANGE ADVERTISING SERVICES SL
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Administración y Representacion.-. 15. Administración y Representacion.-. SE DEJA SIN CONTENIDO EL ARTICULO 20º.--
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29217 , F 9, S 8, H M 525969, I/A 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28