CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA
CIF A08590333
Nombres Anteriores
- OPROLER SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lerma Ayllon Dionisio | Administrador Unico | 11/02/2020 | 01/06/2021 |
Lerma Gomez David | Liquidador | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
Lerma Ayllon Dionisio | Administrador Unico | 03/03/2015 | 11/02/2020 |
Lerma Ayllon Dionisio | Administrador Unico | 26/02/2010 | 03/03/2015 |
ACTOS BORME DE CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 30 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 30 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 30 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 29 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: OPROLER SA
- CONMALER BCN CONSTRUCTORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 28 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: OPROLER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 27 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Empresa: OPROLER SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Empresa: OPROLER SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Empresa: OPROLER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 8, S 8, H B 38786, I/A 26 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: OPROLER SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08