OPORTO FINANCES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPORTO FINANCES SICAV
Capital Social 4500000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Castel Prat Josep
VINCULACIONES DE OPORTO FINANCES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPORTO FINANCES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castel Prat Josep | Socio Unico | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castell De Sagarra Clara | Consejero | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castell De Sagarra Ferran | Consejero | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castell Prat Josep | Apoderado | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castell Prat Josep | Presidente | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
Castell Prat Josep | Liquidador | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
Castell Prat Josep | Consejero | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
De Sagarra Villarrubia Valentina | Liquidador Suplente | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
De Sagarra Villarrubia Valentina | Consejero | 01/08/2016 | 23/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPORTO FINANCES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 4 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 104, S 8, H M 628247, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 104, S 8, H M 628247, I/A 2 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Apoderado
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 102, S 8, H M 628247, I/A 1 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 102, S 8, H M 628247, I/A 1 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28