CASTELL DE SAGARRA CLARA
Informe ejecutivo de CASTELL DE SAGARRA CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELL DE SAGARRA CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTIN SA | Administrador Suplente | 16/01/2023 |
VINCULACIONES DE CASTELL DE SAGARRA CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELL DE SAGARRA CLARA
Empresa: OPORTO FINANCES SICAV
Consejero
- Castell De Sagarra Clara
- Castell De Sagarra Ferran
- Castell Prat Josep
- De Sagarra Villarrubia Valentina
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: PLASTIN SA
Administrador Suplente
- Castell De Sagarra Clara
- Castell De Sagarra Ferran
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45454 , F 93, S 8, H B 488323, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: OPORTO FINANCES SICAV
Consejero
- Castell De Sagarra Clara
- Castell De Sagarra Ferran
- Castell Prat Josep
- De Sagarra Villarrubia Valentina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 105, S 8, H M 628247, I/A 4 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: OPORTO FINANCES SICAV
Apoderado
Auditor
Consejero
- Castell De Sagarra Clara
- Castell De Sagarra Ferran
- Castell Prat Josep
- De Sagarra Villarrubia Valentina
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34932 , F 102, S 8, H M 628247, I/A 1 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Información de CASTELL DE SAGARRA CLARA
Mostramos los datos de CASTELL DE SAGARRA CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELL DE SAGARRA CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos