OPEN NEW BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Joaquim Folguera, 8
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OPEN NEW BUSINESS SL
CIF B66062142
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 11/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPEN NEW BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN NEW BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galiano Rios Azucena Inmaculada | Liquidador | 22/09/2015 | 22/09/2015 |
Galiano Rios Azucena Inmaculada | Administrador Unico | 26/11/2014 | 22/09/2015 |
Beltran Obiol Salvador | Administrador Unico | 14/08/2013 | 26/11/2014 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 12/06/2013 | 14/08/2013 |
ACTOS BORME DE OPEN NEW BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 3 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 3 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 3 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
- PZ JOAQUIN FOLGUERA,NUMERO 8-9 P.AT PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 173, S 8, H B 438921, I/A 2 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:SALVADOR BELTRAN OBIOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 173, S 8, H B 438921, I/A 2 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 173, S 8, H B 438921, I/A 2 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 173, S 8, H B 438921, I/A 2 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08