BELTRAN OBIOL SALVADOR
Informe ejecutivo de BELTRAN OBIOL SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BELTRAN OBIOL SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRY NEW THINGS SL | Apoderado Solidario | 10/01/2017 | |
BEETHOVEN 437 SL | Administrador Unico | 06/08/2015 |
VINCULACIONES DE BELTRAN OBIOL SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN OBIOL SALVADOR
Empresa: ENDLESS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47021 , F 212, S 8, H B 538459, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: ENDLESS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47021 , F 211, S 8, H B 538459, I/A 1 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: RESERVA MALLORQUINA SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46190 , F 85, S 8, H B 512450, I/A 4 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Empresa: RESERVA MALLORQUINA SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46190 , F 84, S 8, H B 512450, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: TRY NEW THINGS SL
Apoderado Solidario
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43684 , F 136, S 8, H B 435402, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: BEETHOVEN 437 SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43197 , F 125, S 8, H B 426526, I/A 3 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Empresa: SBN PRENSA TECNICA SA
Consejero Delegado
- Beltran Obiol Salvador
Consejero
- Beltran Nuñez Salvador
- Beltran Obiol Salvador
- Franco Perez Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30400 , F 55, S 8, H B 69524, I/A 16 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: OPEN NEW BUSINESS SL
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 174, S 8, H B 438921, I/A 3 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35117 , F 125, S 8, H B 257190, I/A 5 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Administrador Unico
- Beltran Obiol Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35117 , F 125, S 8, H B 257190, I/A 4 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
VER MAS ACTOS
Información de BELTRAN OBIOL SALVADOR
Mostramos los datos de BELTRAN OBIOL SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN OBIOL SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos