OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Ricci, 5
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
CIF B86489580
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gosalbo Guenot Guillermo Adrian
VINCULACIONES DE OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gosalbo Guenot Guillermo Adrian | Liquidador | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Gosalbo Guenot Guillermo Adrian | Administrador Unico | 23/05/2016 | 10/01/2023 |
Gosalbo Guenot Guillermo Adrian | Socio Unico | 23/05/2016 | 10/01/2023 |
Cardiel Casado Angela | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Garcia Hernandez Saul | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Garcia Martin Angeles | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Gosalbo Guenot Guillermo | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Martinez Caraballo Eva | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Garcia Hernandez Saul | Administrador Solidario | 10/07/2012 | 12/02/2015 |
Garcia Martin Angeles | Administrador Solidario | 10/07/2012 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
- A.-La prestación de servicios en las áreas de diseño, consultoría, gestión integral de proyectos de arquitectura. Para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los trámites civiles, comerciales, administrativos o judiciales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 100, S 8, H M 541904, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
- C/ FRANCISCO DE RICCI - NUMERO 5, BAJO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 100, S 8, H M 541904, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28