GARCIA HERNANDEZ SAUL
Informe ejecutivo de GARCIA HERNANDEZ SAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA HERNANDEZ SAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERGODIC HOUSE SL | Administrador Solidario | 21/02/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERNANDEZ SAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERNANDEZ SAUL
Empresa: ERGODIC HOUSE SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Saul
- Iza Narvaez Homar Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46181 , F 120, S 8, H M 811290, I/A 1 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Cardiel Casado Angela
- Garcia Hernandez Saul
- Garcia Martin Angeles
- Gosalbo Guenot Guillermo
- Martinez Caraballo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 101, S 8, H M 541904, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Empresa: OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Cardiel Casado Angela
- Garcia Hernandez Saul
- Garcia Martin Angeles
- Gosalbo Guenot Guillermo
- Martinez Caraballo Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 100, S 8, H M 541904, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Saul
- Garcia Martin Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 100, S 8, H M 541904, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: OOKO INDUSTRIA ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Saul
- Garcia Martin Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30104 , F 97, S 8, H M 541904, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Información de GARCIA HERNANDEZ SAUL
Mostramos los datos de GARCIA HERNANDEZ SAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERNANDEZ SAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos