ONE MALLORCA PROPERTIES & INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CORDOVA 5 - LOCAL 5. PALMA NOVA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social ONE MALLORCA PROPERTIES & INVESTMENTS SL
CIF B57778524
Capital Social 886840.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ONE MALLORCA PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONE MALLORCA PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellapart Heine Alejandro | Apoderado | 10/03/2014 | 29/06/2017 |
Schindler Thomas Gustav | Liquidador | 29/06/2017 | 29/06/2017 |
Schindler Thomas Gustav | Administrador Unico | 03/11/2016 | 29/06/2017 |
Schindler Matthias | Administrador Solidario | 26/10/2012 | 03/11/2016 |
Schindler Tobias | Administrador Solidario | 26/10/2012 | 03/11/2016 |
ACTOS BORME DE ONE MALLORCA PROPERTIES & INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 74, S 8, H PM 70436, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 74, S 8, H PM 70436, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 74, S 8, H PM 70436, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 74, S 8, H PM 70436, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 74, S 8, H PM 70436, I/A 5 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
- C/ CORDOVA 5 - LOCAL 5. PALMA NOVA (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 73, S 8, H PM 70436, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 73, S 8, H PM 70436, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 73, S 8, H PM 70436, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 73, S 8, H PM 70436, I/A 4 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-07
Capital Anterior: | 3.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 883.540,00 | Euros |
Capital Actual: | 886.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 26.773,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 73, S 8, H PM 70436, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07