ONAER ELECTRICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salvador Allende, 5
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social ONAER ELECTRICIDAD SL
CIF B12718102
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lazo Guardiola Jose Miguel
VINCULACIONES DE ONAER ELECTRICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONAER ELECTRICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lazo Guardiola Jose Miguel | Socio Unico | 08/06/2010 | 08/01/2021 |
Lazo Guardiola Jose Miguel | Administrador Unico | 08/06/2010 | 08/01/2021 |
Lazo Guardiola Jose Miguel | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Lazo Guardiola Jose Miguel | Administrador Solidario | 08/06/2010 | |
Romero Dupla Jose Fernando | Administrador Solidario | 08/06/2010 |
ACTOS BORME DE ONAER ELECTRICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12