ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
Informe ejecutivo de ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL | Administrador Solidario | 20/12/2021 | 16/11/2022 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARSERA SL | Administrador Unico | 16/11/2022 | |
CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL | Administrador Unico | 20/12/2021 | |
ONAER ELECTRICIDAD SL | Administrador Solidario | 08/06/2010 | |
CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL | Administrador Unico | 29/04/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
Administrador Unico
- Romero Dupla Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151, L 715, F 16, S 8, H CS 20138, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL
Administrador Solidario
- Romero Dupla Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 480, F 189, S 8, H CS 13345, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL
Administrador Solidario
- Romero Dupla Jose Fernando
- Romero Peñarroja Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 480, F 189, S 8, H CS 13345, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-12
Empresa: CONSTRUCCIONES MELIQUERO SL
Administrador Unico
- Romero Dupla Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 480, F 189, S 8, H CS 13345, I/A 3 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-12
Empresa: ONAER ELECTRICIDAD SL
Administrador Solidario
- Lazo Guardiola Jose Miguel
- Romero Dupla Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 58, S 8, H CS 26190, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-12
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO-MONTESA SL
Administrador Unico
- Romero Dupla Jose Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 97, S 8, H CS 31936, I/A 3 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-12
Información de ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO
Mostramos los datos de ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO DUPLA JOSE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos