ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez de la Fuente, 25
Código Postal 29130
Municipio Alhaurín de la Torre
Provincia Málaga
Razón Social ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
CIF B92798305
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 15/11/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caceres Cantero Antonio Miguel | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 23/12/2020 |
Garcia Rodriguez Jose Luis | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 23/12/2020 |
Guerra Payan Carmen Belen | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 23/12/2020 |
Guerra Payan Carmen Belen | Liquidador | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Ruano Cano Paulino | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 23/12/2020 |
Guerra Payan Carmen Belen | Administrador Unico | 14/05/2012 |
ACTOS BORME DE ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-29