GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
Informe ejecutivo de GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAMBDA AUTOMOTIVE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 03/04/2019 | |
LAMBDA AUTOMOTIVE SL | Administrador Solidario | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
Empresa: AUTODIAGNOSTIC ENGINEERING SL
Liquidador
- Guerra Payan Carmen Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 88, S 8, H MA127215, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: AUTODIAGNOSTIC ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 88, S 8, H MA127215, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Liquidador
- Guerra Payan Carmen Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
Empresa: ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-29
Empresa: LAMBDA AUTOMOTIVE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826, L 4733, F 128, S 8, H MA150096, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-29
Empresa: LAMBDA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 200, S 8, H MA117915, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: AUTODIAGNOSTIC ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 87, S 8, H MA127215, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-29
Empresa: LAMBDA FORMACION SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130, L 4037, F 200, S 8, H MA117915, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29
Empresa: LAMBDA AUTOMOTIVE SLL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643, L 3551, F 88, S 8, H MA101364, I/A 3 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-29
Empresa: ON BOARD DIAGNOSTIC CENTER SL
Administrador Solidario
- Caceres Cantero Antonio Miguel
- Garcia Rodriguez Jose Luis
- Guerra Payan Carmen Belen
- Ruano Cano Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 3112, F 21, S 8, H MA 88508, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-29
VER MAS ACTOS
Información de GUERRA PAYAN CARMEN BELEN
Mostramos los datos de GUERRA PAYAN CARMEN BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA PAYAN CARMEN BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos