THEOREM CLINICAL RESEARCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Lazaro Galdiano, 4
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
CIF B61070520
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Nombres Anteriores
- OMNICARE CLINICAL RESEARCH SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Theorem Clinical Research Holdings B.V
VINCULACIONES DE THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alio Sanjuan Santiago | Apoderado Mancomunado | 03/10/2012 | 17/01/2018 |
Bailey Jerome | Apoderado | 27/06/2011 | 17/01/2018 |
Barfield Richard Timothy | Administrador Solidario | 13/01/2016 | 17/01/2018 |
Cosano Maldonado Francisco | Apoderado Mancomunado | 03/10/2012 | 17/01/2018 |
Dehlinger-kremer Martine | Apoderado | 27/06/2011 | 17/01/2018 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado | 27/01/2011 | 17/01/2018 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | Administrador Solidario | 13/01/2016 | 17/01/2018 |
Gonzalez Alvaro Marta | Apoderado Mancomunado | 03/10/2012 | 17/01/2018 |
Lewis Owen Donald | Administrador Solidario | 13/01/2016 | 17/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 22 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 22 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 22 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 22 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 21 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 20 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 20 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 216, S 8, H M 356147, I/A 19 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
- C/ JOSE LAZARO GALDIANO 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 216, S 8, H M 356147, I/A 18 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 216, S 8, H M 356147, I/A 17 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28