LEWIS OWEN DONALD
Informe ejecutivo de LEWIS OWEN DONALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEWIS OWEN DONALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORTREA SPAIN SA | Presidente | 25/11/2015 | 06/06/2018 |
FORTREA SPAIN SA | Consejero | 25/11/2015 | 06/06/2018 |
THEOREM CLINICAL RESEARCH SL | Administrador Solidario | 13/01/2016 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE LEWIS OWEN DONALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEWIS OWEN DONALD
Empresa: CHILTERN INTERNATIONAL SPAIN SA
Consejero
- Barfield Richard Timothy
- Lewis Owen Donald
Presidente
- Lewis Owen Donald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30381 , F 223, S 8, H M 261696, I/A 28 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Empresa: THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Barfield Richard Timothy
- Diaz Ramos Ricardo-francisco
- Lewis Owen Donald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 22 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: THEOREM CLINICAL RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Barfield Richard Timothy
- Diaz Ramos Ricardo-francisco
- Lewis Owen Donald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 217, S 8, H M 356147, I/A 20 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: CHILTERN INTERNATIONAL SPAIN SA
Consejero
- Lewis Owen Donald
Presidente
- Lewis Owen Donald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30381 , F 222, S 8, H M 261696, I/A 24 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Información de LEWIS OWEN DONALD
Mostramos los datos de LEWIS OWEN DONALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEWIS OWEN DONALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos