ZM OCEAN SPAIN HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA COMARCAL GI-610 Km 2 - POL. INDUSTRIAL MAS CA
Código Postal 17480
Municipio Roses
Provincia Girona
Razón Social ZM OCEAN SPAIN HOLDINGS SL
CIF B65827040
Capital Social 2930040.0 Euros
Fecha de Constitución 19/06/2012
Nombres Anteriores
- OMBRAL TRADEL SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ZM OCEAN SPAIN HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZM OCEAN SPAIN HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agnes Marie Bucher | Apoderado | 10/10/2017 | 30/11/2017 |
Cruz-villalon Garcia Diego | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
David Anthony Williams | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/10/2013 | 30/11/2017 |
Diaz Hidalgo Juan Eugenio | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
Marc Georges Lavorata | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 30/11/2017 |
Michel Didier Duplantier | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 30/11/2017 |
Moral Ursua Manuel | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
Peman Cubillo Carlos | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
Portela Aranguren Blanca | Apoderado | 16/01/2013 | 30/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZM OCEAN SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 181, S 8, H GI 55194, I/A 9 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 181, S 8, H GI 55194, I/A 9 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 180, S 8, H GI 55194, I/A 8 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-17
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 180, S 8, H GI 55194, I/A 7 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 180, S 8, H GI 55194, I/A 7 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-17
- CTRA COMARCAL GI-610 Km 2 - POL. INDUSTRIAL MAS CA (ROSES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 180, S 8, H GI 55194, I/A 6 (14/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 9, S 8, H B 422355, I/A 5 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 9, S 8, H B 422355, I/A 5 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE OCTUBRE Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 8, S 8, H B 422355, I/A 4 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.927.034,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.930.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 97.373,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 8, S 8, H B 422355, I/A 4 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08