OLYM CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Francisco, 35
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social OLYM CANARIAS SL
CIF B76531540
Capital Social 7930.0 Euros
Fecha de Constitución 24/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OLYM CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLYM CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA TECNICA FISCONLAB SL | Administrador Unico | 20/07/2011 | 24/09/2012 |
Hernandez Cebrian Javier | Liquidador | 24/09/2012 | 24/09/2012 |
Hernandez Cebrian Javier | Socio Unico | 05/01/2011 | 20/07/2011 |
Hernandez Cebrian Javier | Administrador Unico | 05/01/2011 | 20/07/2011 |
ACTOS BORME DE OLYM CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
- a.- La representación de deportistas en todos los ámbitos, profesional, deimagen, explotación comercial, negociación de contratos, tanto de prestación de servicios como de marketing y publicidad y demás relacionados con dicha actividad deportiva y su comercialización pública. b.- La organización de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Capital Anterior: | 3.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.930,00 | Euros |
Porcentaje: | 160,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H TF 48040, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38