HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTOCEAN SL | Administrador Unico | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
Empresa: CANARIAS SPORTS HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 49, S 8, H TF 50470, I/A 3 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-38
Empresa: CANARIAS SPORTS HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 49, S 8, H TF 50470, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: LOTOCEAN SL
Administrador Unico
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 195, S 8, H TF 50764, I/A 1 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: OLYM CANARIAS SL
Liquidador
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: OLYM CANARIAS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 74, S 8, H TF 48040, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: OLYM CANARIAS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 73, S 8, H TF 48040, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Empresa: OLYM CANARIAS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H TF 48040, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: OLYM CANARIAS SL
Socio Único
- Hernandez Cebrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H TF 48040, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Información de HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER
Mostramos los datos de HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CEBRIAN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos