OLABURU SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social POLIG INDUSTRIAL MALLABIENA 6 - BAJO
Código Postal 48215
Municipio Iurreta
Provincia Bizkaia
Razón Social OLABURU SL
CIF B48640577
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OLABURU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLABURU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian Alberdi Eneko | Administrador Mancomunado | 25/09/2014 | 04/05/2020 |
Cebrian Alberdi Goiuria | Administrador Mancomunado | 25/09/2014 | 04/05/2020 |
Sanchez Hernandez Antonio | Apoderado | 25/09/2014 | |
Alvarez Cayado Dolores | Administrador Mancomunado | 25/08/2014 | |
Cebrian Alberdi Goiuria | Administrador Mancomunado | 25/08/2014 |
ACTOS BORME DE OLABURU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 9 .H (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 9 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 8 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-48
- POLIG INDUSTRIAL MALLABIENA 6 - BAJO (IURRETA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 7 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 7 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 207, S 8, H BI 10596,B , I/ 6 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 207, S 8, H BI 10596,B , I/ 5 .M (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-10-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-6-48
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-12-48