CEBRIAN ALBERDI ENEKO
Informe ejecutivo de CEBRIAN ALBERDI ENEKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CEBRIAN ALBERDI ENEKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M Z O FONTANERIA GAS CALEFACCION CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 01/07/2020 |
VINCULACIONES DE CEBRIAN ALBERDI ENEKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBRIAN ALBERDI ENEKO
Administrador Solidario
- Cebrian Alberdi Eneko
- Cebrian Alberdi Goiuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 222, S 8, H BI 37329, I/A 7 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-48
Empresa: OLABURU SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Alberdi Eneko
- Cebrian Alberdi Goiuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 9 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-48
Administrador Mancomunado
- Cebrian Alberdi Eneko
- Cebrian Alberdi Goiuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 222, S 8, H BI 37329, I/A 6 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-48
Empresa: OLABURU SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Alberdi Eneko
- Cebrian Alberdi Goiuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 208, S 8, H BI 10596,B , I/ 7 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-48
Empresa: PROMOCIONES ESALBI SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Alberdi Eneko
- Sanchez Hernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 218, S 8, H BI 28337, I/A 4 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-48
Información de CEBRIAN ALBERDI ENEKO
Mostramos los datos de CEBRIAN ALBERDI ENEKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBRIAN ALBERDI ENEKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos