OKB POP UP STORE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Eusebi, 43
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OKB POP UP STORE SL
CIF B65655888
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 14/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Costa Pueyo Angels
VINCULACIONES DE OKB POP UP STORE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OKB POP UP STORE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Pueyo Angels | Administrador Unico | 20/02/2015 | 10/11/2022 |
Costa Pueyo Meritxell | Apoderado Solidario | 21/12/2015 | 16/12/2019 |
Costa Pueyo Meritxell | Administrador Unico | 14/10/2011 | 20/02/2015 |
ACTOS BORME DE OKB POP UP STORE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 74, S 8, H B 413797, I/A 5 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 851/2022, AUTO FIRME DE FECHA 19/07/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 74, S 8, H B 413797, I/A 5 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 73, S 8, H B 413797, I/A A (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 73, S 8, H B 413797, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO DOÑA MERITXELL COSTA PUEYO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 71, S 8, H B 413797, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08