COSTA PUEYO ANGELS
Informe ejecutivo de COSTA PUEYO ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE COSTA PUEYO ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA PUEYO ANGELS
Empresa: OK FOREVER BARCELONA SL
Apoderado
- Costa Pueyo Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39891 , F 25, S 8, H M 708525, I/A 2 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Empresa: OKB POP UP STORE SL
Administrador Unico
- Costa Pueyo Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 72, S 8, H B 413797, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
Empresa: TARGET PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
Administrador Solidario
- Costa Pueyo Angels
- Paya Arregui Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 103, S 8, H B 266606, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Información de COSTA PUEYO ANGELS
Mostramos los datos de COSTA PUEYO ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA PUEYO ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos