OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA - EXTINGUIDA
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
CIF A20511143
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbelaitz Mitxelena Iñaki | Consejero | 22/01/2014 | 27/07/2017 |
Arbelaiz Sarasti Eneritz | Vicepresidente | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Arbelaiz Sarasti Eneritz | Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Brit Oyarzabal Maria Cristina | Secretario No Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Leonet Elicegui Jesus | Presidente | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Leonet Elicegui Jesus | Consejero Delegado | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Leonet Elicegui Jesus | Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Leonet Elicegui Jesus | Liquidador | 27/07/2017 | 27/07/2017 |
Marcos Azpiroz Enekoitz | Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
Pikabea Lasa Ignacio | Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 18 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 18 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 18 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 61, S 8, H SS 9749, I/A 17 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 61, S 8, H SS 9749, I/A 16 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 61, S 8, H SS 9749, I/A 16 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20