ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
Informe ejecutivo de ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK SA | Vicepresidente | 16/09/2015 | 17/08/2023 |
OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK SA | Consejero | 16/09/2015 | 17/08/2023 |
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Consejero | 12/12/2019 | 12/06/2020 |
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Consejero | 17/12/2015 | 12/12/2019 |
OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA | Vicepresidente | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA | Consejero | 16/09/2015 | 27/07/2017 |
VINCULACIONES DE ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
Empresa: OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
- Bergareche Urdanpilleta Rafael
- Cousillas Aramendi Miren Yosune
- Leonet Elicegui Jesus
Presidente
Vicepresidente
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 6, S 8, H SS 27986, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Consejero
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 204, S 8, H SS 18631, I/A 22 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 203, S 8, H SS 18631, I/A 21 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 203, S 8, H SS 18631, I/A 21 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
- Bergareche Urdanpilleta Rafael
- Cousillas Aramendi Miren Yosune
- Leonet Elicegui Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 6, S 8, H SS 27986, I/A 8 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-20
Empresa: OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arbelaitz Mitxelena Iñaki
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
- Leonet Elicegui Jesus
- Marcos Azpiroz Enekoitz
- Pikabea Lasa Ignacio
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 173, S 8, H SS 18631, I/A 15 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: OIARTZUNGO KIROL INSTALAKUNTZAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
- Leonet Elicegui Jesus
- Marcos Azpiroz Enekoitz
- Pikabea Lasa Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 62, S 8, H SS 9749, I/A 18 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Empresa: OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
- Bergareche Urdanpilleta Rafael
- Cousillas Aramendi Miren Yosune
- Leonet Elicegui Jesus
- Pikabea Lasa Ignacio
Presidente
Vicepresidente
- Arbelaiz Sarasti Eneritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 5, S 8, H SS 27986, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Información de ARBELAIZ SARASTI ENERITZ
Mostramos los datos de ARBELAIZ SARASTI ENERITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBELAIZ SARASTI ENERITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos