OFTALVIST LA VEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Denia, 103
Código Postal 03013
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social OFTALVIST LA VEGA SL
CIF B73651754
Capital Social 300015.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 16/11/2009
Página Web www.oftalvist.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OFTALVIST LA VEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFTALVIST LA VEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Gomez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 | |
Andres Rodriguez Villa Matons | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2019 | 30/12/2020 |
Caballero Caballero Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 | |
Delgado Soria Mario | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 | |
Diego Lorenzo Saez | Presidente | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
Diego Lorenzo Saez | Consejero | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
Eduardo Jose Reina Infantes | Consejero Delegado Mancomunado | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
Eduardo Jose Reina Infantes | Consejero | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
Jose-fernando Marin Santana | Consejero Delegado Mancomunado | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
Jose-fernando Marin Santana | Consejero | 15/12/2009 | 30/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OFTALVIST LA VEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 170, S 8, H A 170256, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 170, S 8, H A 170256, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 170, S 8, H A 170256, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
- AVDA DE DENIA 103 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 170, S 8, H A 170256, I/A 2 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 217, S 8, H MU 72456, I/A 3 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Capital Anterior: | 177.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 123.015,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.015,00 | Euros |
Porcentaje: | 69,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 217, S 8, H MU 72456, I/A 2 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-30
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 123.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 177.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 217, S 8, H MU 72456, I/A 2 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 216, S 8, H MU 72456, I/A 1 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30