MARIO DELGADO SORIA
Informe ejecutivo de MARIO DELGADO SORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARIO DELGADO SORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO LA SALUD GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2024 | |
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 01/02/2024 |
HOSPITAL JEREZ PUERTA DEL SUR GRUPO HLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2023 | |
HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2023 | |
CLINICA BELEN GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 23/10/2023 |
OFTALVIST LA VEGA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2019 | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE MARIO DELGADO SORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIO DELGADO SORIA
Empresa: CENTRO MEDICO LA SALUD GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Rodriguez Villa Matons
- Mariano Caballero Caballero
- Mario Delgado Soria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 118, S 8, H CA 7979, I/A 21 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-11
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Rodriguez Villa Matons
- Mariano Caballero Caballero
- Mario Delgado Soria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 195, S 8, H MU 90172, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Rodriguez Villa Matons
- Caballero Caballero Mariano
- Mario Delgado Soria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 11, S 8, H CA 49911, I/A 22 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-11
Empresa: HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mariano Caballero Caballero
- Mario Delgado Soria
- Rodriguez Villa Matonsandres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 143, S 8, H GR 48606, I/A 16 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Empresa: CLINICA BELEN GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 63, S 8, H MU 90606, I/A 14 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-30
Empresa: CLINICA BELEN GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 135, S 8, H MU 90606, I/A 8 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-30
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 140, S 8, H MU 90172, I/A 7 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-30
Empresa: OFTALVIST LA VEGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 217, S 8, H MU 72456, I/A 3 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-30
Información de MARIO DELGADO SORIA
Mostramos los datos de MARIO DELGADO SORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIO DELGADO SORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos