OCS MAQUINAS CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tafetana, 15
Código Postal 38639
Municipio San Miguel de Abona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social OCS MAQUINAS CANARIAS SL
CIF B76084896
Capital Social 300600.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OCS MAQUINAS CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCS MAQUINAS CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Norling Karl Uranos | Liquidador | 27/09/2019 | 27/09/2019 |
Uranos Norling Karl | Administrador Unico | 09/03/2011 | 27/09/2019 |
Weichselberger Johannes | Administrador Suplente | 09/03/2011 | 10/11/2016 |
ACTOS BORME DE OCS MAQUINAS CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
- C/ TAFETANA 15 - POLIGONO INDUSTRIAL LAS ANDORIÑAS (SAN MIGUEL DE ABONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 2 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-38
- La explotación de establecimientos que sirvan bebidas acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida, precocinada o sencilla, para su consumo rápido en el propio establecimiento o reparto de domicilio. La importación y exportación, la distribución... de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 96, S 8, H GC 44102, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 96, S 8, H GC 44102, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-35
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 96, S 8, H GC 44102, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-35
- La importación y exportación, la distribución, intermediación y el comercio al por mayor y al por menor... de productos alimenticios, bebidas y tabaco.... La instalación, mantenimiento, limpieza, reparación, sustitución o modificación de todo tipo de máquinas vending o partes de las mismas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 96, S 8, H GC 44102, I/A 2 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-35