URANOS NORLING KARL
Informe ejecutivo de URANOS NORLING KARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE URANOS NORLING KARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FSV ARCHIPIELAGO SL | Administrador Unico | 23/06/2009 | 02/03/2021 |
FSV GRAN CANARIA SL | Administrador Unico | 23/06/2009 | 02/03/2021 |
SERVICIO TECNICO DE VENDING CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 01/08/2019 | 02/03/2021 |
OCS MAQUINAS CANARIAS SL | Administrador Unico | 09/03/2011 | 27/09/2019 |
SERVICIO TECNICO DE VENDING CANARIAS SL | Administrador Unico | 03/12/2014 | 01/08/2019 |
FULL SERVICE DIGITAL ARCHIPIELAGO SL | Administrador Unico | 11/12/2014 | 05/03/2015 |
FSV ARCHIPIELAGO SL | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE URANOS NORLING KARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URANOS NORLING KARL
Administrador Mancomunado
- Norling Hernandez Ines
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 191, S 8, H TF 54576, I/A 12 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: FSV ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 195, S 8, H TF 16168, I/A 18 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: FSV GRAN CANARIA SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 202, S 8, H TF 16494, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Empresa: OCS MAQUINAS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 203, S 8, H TF 61424, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
Administrador Mancomunado
- Norling Hernandez Ines
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 192, S 8, H TF 54576, I/A 7 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 192, S 8, H TF 54576, I/A 7 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Empresa: FULL SERVICE DIGITAL ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 104, S 8, H TF 54620, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: FULL SERVICE DIGITAL ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 102, S 8, H TF 54620, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 188, S 8, H TF 54576, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-38
Empresa: OCS MAQUINAS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Uranos Norling Karl
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 95, S 8, H GC 44102, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-35
VER MAS ACTOS
Información de URANOS NORLING KARL
Mostramos los datos de URANOS NORLING KARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URANOS NORLING KARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos