OCIO RURAL EL CASERIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sierra Nevada, 126
Código Postal 18190
Municipio Cenes de la Vega
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCIO RURAL EL CASERIO SL
CIF B18988550
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 07/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Pedro Cano Daniel
VINCULACIONES DE OCIO RURAL EL CASERIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO RURAL EL CASERIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Pedro Cano Daniel | Liquidador | 12/06/2019 | 12/06/2019 |
De Pedro Cano Daniel | Administrador Unico | 07/05/2013 | 12/06/2019 |
De Pedro Cano Daniel | Socio Unico | 07/05/2013 | 12/06/2019 |
Garcia Galvez Silvia Montserrat | Apoderado | 07/05/2013 | 12/06/2019 |
De Pedro Cano Daniel | Administrador Solidario | 30/03/2012 | 07/05/2013 |
Garcia Galvez Silvia Montserrat | Administrador Solidario | 30/03/2012 | 07/05/2013 |
ACTOS BORME DE OCIO RURAL EL CASERIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 3 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 56, S 8, H GR 41112, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-18