GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCATRAVEL SL | Apoderado | 25/04/2013 | |
ESCUELA INDEPENDIENTE DE SKI SL | Apoderado | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
Administrador Unico
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 24, S 8, H GR 24597, I/A 8 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-18
Administrador Unico
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 24, S 8, H GR 24597, I/A 7 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-18
Empresa: OCIO RURAL EL CASERIO SL
Apoderado
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Empresa: OCIO RURAL EL CASERIO SL
Administrador Solidario
- De Pedro Cano Daniel
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 57, S 8, H GR 41112, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Empresa: EDUCATRAVEL SL
Apoderado
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 198, S 8, H GR 23285, I/A 6 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-18
Empresa: ESCUELA INDEPENDIENTE DE SKI SL
Apoderado
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 46, S 8, H GR 29676, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-18
Empresa: OCIO RURAL EL CASERIO SL
Administrador Solidario
- De Pedro Cano Daniel
- Garcia Galvez Silvia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 56, S 8, H GR 41112, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-18
Información de GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GALVEZ SILVIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos