OCE IBERIA HOLDING VALORES SL - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
CIF B63672679
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/11/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gerardus Johannes Maria Rongen | Consejero | 17/06/2013 | 10/07/2013 |
Gerardus Johannes Maria Rongen | Consejero Delegado | 17/06/2013 | 10/07/2013 |
Lucas Hermanus Maria Wijnhoven | Liquidador | 10/07/2013 | 10/07/2013 |
Lucas Hermanus Maria Wijnhoven | Consejero | 31/01/2011 | 10/07/2013 |
Pando Ragals Gonzalo | Secretario No Consejero | 02/04/2009 | 10/07/2013 |
Perez Puigros Jaume | Apoderado | 25/03/2009 | 10/07/2013 |
Rokus Lambertus Van Iperen | Presidente | 02/06/2011 | 10/07/2013 |
Rokus Lambertus Van Iperen | Consejero | 02/06/2011 | 10/07/2013 |
Alonso Segura Casimir | Consejero | 29/04/2011 | 17/06/2013 |
Alonso Segura Casimir | Consejero Delegado | 29/04/2011 | 17/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 19 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 19 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.21 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL,INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 193, S 8, H B 303646, I/A 18 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 193, S 8, H B 303646, I/A 17 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 193, S 8, H B 303646, I/A 17 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 193, S 8, H B 303646, I/A 16 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08