LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
Informe ejecutivo de LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCE RENTING SA | Consejero | 01/02/2011 | |
OCE ESPAÑA SA | Consejero | 01/02/2011 | |
OCE ESPAÑA SA | Apoderado | 01/09/2009 |
VINCULACIONES DE LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
Empresa: OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Liquidador
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Empresa: OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gerardus Johannes Maria Rongen
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
- Rokus Lambertus Van Iperen
Liquidador
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 194, S 8, H B 303646, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Empresa: OCE ESPAÑA SA
Auditor
Consejero
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40605 , F 177, S 8, H B 34504, I/A 174 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: OCE RENTING SA
Consejero
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40664 , F 62, S 8, H B 137674, I/A 44 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Consejero
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 193, S 8, H B 303646, I/A 15 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: OCE ESPAÑA SA
Apoderado
- Lucas Hermanus Maria Wijnhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40605 , F 174, S 8, H B 34504, I/A 165 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Información de LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN
Mostramos los datos de LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUCAS HERMANUS MARIA WIJNHOVEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos