OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Garrigues, 46
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL
CIF B64400377
Fecha de Constitución 05/12/2006
Nombres Anteriores
- EIC INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario A58 Sociedad General De Inversiones Y Patrimonios
VINCULACIONES DE OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A58 Sociedad General De Inversiones Y Patrimonios | Socio Unico | 31/08/2012 | 13/02/2014 |
Fajula Farres Ramon | Apoderado | 12/04/2011 | 13/02/2014 |
Fajula Farres Ramon | Administrador Solidario | 28/12/2012 | 13/02/2014 |
Saez Domingo Virgilio | Administrador Solidario | 12/04/2011 | 13/02/2014 |
Madrigal Torregrosa Luis Carlos | Administrador Solidario | 12/04/2011 | 28/12/2012 |
Fajula Farres Ramon | Administrador Solidario | 12/04/2011 |
ACTOS BORME DE OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 81, S 8, H B 343625, I/A 13 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- AV LES GARRIGUES 46,PARQUE EMPRESARIAL MAS BLAU (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 81, S 8, H B 343625, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 81, S 8, H B 343625, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 81, S 8, H B 343625, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 36, S 8, H M 513389, I/A 6 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 34, S 8, H M 513389, I/A 5 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 34, S 8, H M 513389, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 33, S 8, H M 513389, I/A 3 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 33, S 8, H M 513389, I/A 3 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
- C/ CAPITAN HAYA 38 - EDIFICIO "CUZCO II", PLANTA 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 33, S 8, H M 513389, I/A 2 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28