A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
Informe ejecutivo de A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT CONTROL ENGINEERING SL | Socio Unico | 06/11/2012 | 21/02/2014 |
OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MADRID SL | Socio Unico | 31/08/2012 | 13/02/2014 |
VINCULACIONES DE A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
Empresa: AUDIT CONTROL ENGINEERING SL
Nuevo Socio Único
- A58 Sociedad General De Inversiones Y Patrimonios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11917 , F 224, S 8, H M 187156, I/A 28 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Socio Único
- A58 Sociedad General De Inversiones Y Patrimonios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 36, S 8, H M 513389, I/A 6 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-28
- Sociedades absorbidas: A58 Sociedad General De Inversiones Y Patrimonios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 141, S 8, H B 24206, I/A 46 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS
Mostramos los datos de A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de A58 SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos