OBREMO ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Alqueria Moret, 3
Código Postal 46210
Municipio Picanya
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBREMO ENERGIA SL
CIF B97666895
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Página Web www.obremosolar.es
Nombres Anteriores
- OBREMO ENERGIA SOLAR SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario OBREMO SL
VINCULACIONES DE OBREMO ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBREMO ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Montaño Enrique | Apoderado | 01/06/2010 | 12/07/2024 |
Cortes Monje Jose Hernan | Administrador Mancomunado | 03/06/2020 | 12/07/2024 |
Cortes Monje Jose Hernan | Apoderado | 03/06/2020 | 12/07/2024 |
Esteller Sanchis Carlos Alberto | Apoderado Mancomunado | 03/06/2020 | 12/07/2024 |
OBREMO SL | Socio Unico | 24/07/2018 | 12/07/2024 |
Torres Lopez Francisco Jose | Apoderado Mancomunado | 03/06/2020 | 12/07/2024 |
Vilar Villalba Jose Luis | Apoderado | 03/06/2020 | 12/07/2024 |
Vilar Villalba Jose Luis | Administrador Mancomunado | 23/11/2020 | 12/07/2024 |
Amador Montaño Enrique | Apoderado Mancomunado | 23/11/2020 | 29/04/2024 |
Solves Garcia Francisco-luis | Apoderado | 07/07/2020 | 29/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OBREMO ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 108761, I/A 17 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 108761, I/A 17 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 217, S 8, H V 108761, I/A 15 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 217, S 8, H V 108761, I/A 14 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-46
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 217, S 8, H V 108761, I/A 13 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 217, S 8, H V 108761, I/A 13 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 217, S 8, H V 108761, I/A 13 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Empresa: OBREMO ENERGIA SOLAR SL
- 1. La realización de proyectos, estudios y asesoramientos, servicios de investigación y desarrollo, comercialización, dirección y ejecución de todo tipo de obras, montaje e instalaciones, y mantenimiento, con o sin suministro de materiales y equipos, adicionándose eventualmente la porción de obra ci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 216, S 8, H V 108761, I/A 12 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-46
Empresa: OBREMO ENERGIA SOLAR SL
- AVDA ALQUERIA DEL MORET 3 (PICANYA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 216, S 8, H V 108761, I/A 12 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-46
Empresa: OBREMO ENERGIA SOLAR SL
- OBREMO ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 216, S 8, H V 108761, I/A 12 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-46