OBRAS PUBLICAS CRINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB 5 TORRES, INVISA S/N 1º D - 1ª TORRE
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social OBRAS PUBLICAS CRINA SL
CIF B42565614
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Grama Crina Elena
VINCULACIONES DE OBRAS PUBLICAS CRINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS PUBLICAS CRINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grama Crina Elena | Socio Unico | 29/03/2018 | 31/07/2018 |
Grama Crina Elena | Administrador Unico | 29/03/2018 | 31/07/2018 |
Grama Crina Elena | Liquidador | 31/07/2018 | 31/07/2018 |
Tas Hugo Maria Lodewijk | Apoderado | 03/04/2018 | 31/07/2018 |
ACTOS BORME DE OBRAS PUBLICAS CRINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 186, S 8, H A 159510, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 186, S 8, H A 159510, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 186, S 8, H A 159510, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 186, S 8, H A 159510, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 185, S 8, H A 159510, I/A 2 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 185, S 8, H A 159510, I/A 1 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 185, S 8, H A 159510, I/A 1 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-03
Dirección:URB 5 TORRES, INVISA S/N 1º D - 1ª TORRE (VILLAJOYOSA)
Comienzo de operaciones:14/03/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Promoción inmobiliaria. Construcción, mantenimiento y reparación de todo tipo de inmuebles y pavimentos. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Agente de la propiedad inmobiliaria. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 185, S 8, H A 159510, I/A 1 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-03