TAS HUGO MARIA LODEWIJK
Informe ejecutivo de TAS HUGO MARIA LODEWIJK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAS HUGO MARIA LODEWIJK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS PUBLICAS GOA 2018 SL | Socio Unico | 25/07/2018 | |
OBRAS PUBLICAS GOA 2018 SL | Administrador Unico | 25/07/2018 | |
NEW STONE AGE SL | Socio Unico | 05/09/2016 | |
NEW STONE AGE SL | Administrador Unico | 05/09/2016 | |
KASSEI EXPRESS SL | Socio Unico | 21/01/2014 | |
KASSEI EXPRESS SL | Administrador Unico | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE TAS HUGO MARIA LODEWIJK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAS HUGO MARIA LODEWIJK
Empresa: OBRAS PUBLICAS GOA 2018 SL
Administrador Unico
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143 , F 175, S 8, H A 161211, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
Empresa: OBRAS PUBLICAS GOA 2018 SL
Socio Único
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143 , F 175, S 8, H A 161211, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-03
Empresa: OBRAS PUBLICAS CRINA SL
Apoderado
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 185, S 8, H A 159510, I/A 2 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-03
Empresa: HUGO TAS SL
Liquidador
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 40, S 8, H A 125799, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-03
Empresa: HUGO TAS SL
Administrador Unico
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Liquidador
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 40, S 8, H A 125799, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-03
Empresa: NEW STONE AGE SL
Administrador Unico
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3972 , F 185, S 8, H A 151588, I/A 1 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-03
Empresa: NEW STONE AGE SL
Socio Único
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3972 , F 185, S 8, H A 151588, I/A 1 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-03
Empresa: KASSEI EXPRESS SL
Administrador Unico
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 97, S 8, H A 138216, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-03
Empresa: KASSEI EXPRESS SL
Socio Único
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 97, S 8, H A 138216, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-03
Empresa: HUGO TAS SL
Administrador Unico
- Tas Hugo Maria Lodewijk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 40, S 8, H A 125799, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-03
VER MAS ACTOS
Información de TAS HUGO MARIA LODEWIJK
Mostramos los datos de TAS HUGO MARIA LODEWIJK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAS HUGO MARIA LODEWIJK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos