OBRAS CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno San Lazaro, 178
Código Postal 38206
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social OBRAS CANARIAS SL
CIF B38042156
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBRAS CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS SA | Apoderado | 25/07/2019 | |
Rodriguez Gonzalez Leonardo | Liquidador | 25/07/2019 | 25/07/2019 |
Rodriguez Gonzalez Leonardo | Administrador Unico | 10/07/2013 | 25/07/2019 |
Peraza Sigu Juan Manuel | Administrador Solidario | 22/11/2012 | 10/07/2013 |
Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio | Administrador Solidario | 22/11/2012 | 10/07/2013 |
Diaz Tremps Agustin | Presidente | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
Diaz Tremps Agustin | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
Diaz Tremps Agustin | Consejero | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
Peraza Sigu Juan Manuel | Secretario | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
Peraza Sigu Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OBRAS CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
- CMNO SAN LAZARO 178 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 13 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 12 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 12 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 12 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 11 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38