RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALPA 4 CANARIAS SL | Liquidador | 14/11/2016 | 14/11/2016 |
OBRAS CANARIAS SL | Administrador Solidario | 22/11/2012 | 10/07/2013 |
CALPA 4 CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | |
OBRAS CANARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
OBRAS CANARIAS SL | Consejero | 25/11/2011 | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
Empresa: CALPA 4 CANARIAS SL
Liquidador
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 126, S 8, H TF 29870, I/A 5 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-38
Empresa: CALPA 4 CANARIAS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 126, S 8, H TF 29870, I/A 5 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-38
Empresa: OBRAS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 12 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: CALPA 4 CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 125, S 8, H TF 29870, I/A 4 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Empresa: OBRAS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 11 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: OBRAS CANARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Tremps Agustin
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Consejero
- Diaz Tremps Agustin
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 119, S 8, H TF 4149, I/A 11 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: OBRAS CANARIAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Tremps Agustin
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Consejero
- Diaz Tremps Agustin
- Peraza Sigu Juan Manuel
- Rodriguez Gonzalez Leonardo Octavio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 118, S 8, H TF 4149, I/A 10 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-38
Información de RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO OCTAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos