NUTRIGENIA FERTILIZANTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LA PAZ - PARCELA 185
Municipio Teruel
Provincia Teruel
Razón Social NUTRIGENIA FERTILIZANTES SL
CIF B44254530
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
Fecha de Constitución 17/03/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FERTINAGRO BIOTECH SL
VINCULACIONES DE NUTRIGENIA FERTILIZANTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUTRIGENIA FERTILIZANTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atares Real Sergio | Presidente | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Atares Real Sergio | Consejero | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Atares Real Sergio | Pr.Cons.Liq | 06/06/2016 | 06/06/2016 |
Atares Real Sergio | M.Cons.Liq | 06/06/2016 | 06/06/2016 |
Celma Vidal Roberto | Consejero | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Celma Vidal Roberto | M.Cons.Liq | 06/06/2016 | 06/06/2016 |
FERTINAGRO BIOTECH SL | Socio Unico | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Fuertes Edo Maria Araceli | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Ibañez Castellote Roberto | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
Morte Murillo Jorge Alberto | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | 06/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUTRIGENIA FERTILIZANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 74, S 8, H TE 5690, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 74, S 8, H TE 5690, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-44
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 74, S 8, H TE 5690, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-44
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 74, S 8, H TE 5690, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 74, S 8, H TE 5690, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 7º. Se fija el capital de la Sociedad en sesenta mil -60.000- euros, dividido en 60.000 participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al sesenta mil, ambos inclusive, indivisibles y acumulables, que no
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 73, S 8, H TE 5690, I/A 3 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-19-44
Capital Anterior: | 57.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 73, S 8, H TE 5690, I/A 3 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-19-44
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 72, S 8, H TE 5690, I/A 2 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 69, S 8, H TE 5690, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253, L 253, F 69, S 8, H TE 5690, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-44