SOBREVIELA SOLA RICARDO
Informe ejecutivo de SOBREVIELA SOLA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOBREVIELA SOLA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL FEED SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2022 | |
FERTINAGRO SUR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2020 | |
FERTINAGRO AGROVIP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2020 | |
FERTINAGRO BIOTECH INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2019 | |
FERQUIMER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2019 | |
FERTINAGRO ORGANIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2018 | |
FERTINAGRO FERTESA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2018 | |
FERTINAGRO TECNOS MAXIMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2018 | |
FERTINAGRO NUTRIGENIA SL | Apoderado | 02/04/2018 | |
ADIBIO SL | Apoderado Mancomunado | 27/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOBREVIELA SOLA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOBREVIELA SOLA RICARDO
Empresa: GLOBAL FEED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Montesinos Monica
- Alfonso Jimenez Manuel
- Escorihuela Sahun Felipe
- Ibañez Castellote Roberto
- Jimenez Garcia Gonzalo
- Marquez Barrera Jose Manuel
- Martin Barbosa Santiago
- Martin Perez Javier
- Morte Murillo Jorge Alberto
- Perez Escuder Daniel
- Ramos Fernandez Alberto
- Romero Lopez Vicente
- Sobreviela Sola Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 136, S 8, H H 21931, I/A 12 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-21
Empresa: GLOBAL FEED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 136, S 8, H H 21931, I/A 12 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-21
Empresa: GLOBAL FEED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 108, S 8, H H 21931, I/A 9 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-21
Empresa: GLOBAL FEED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 108, S 8, H H 21931, I/A 9 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-21
Empresa: FERTINAGRO SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H H 20268, I/A 25 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-21
Empresa: FERTINAGRO SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 108, S 8, H H 20268, I/A 25 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-21
Empresa: FERTINAGRO AGROVIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 40, S 8, H Z 48808, I/A 16 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-50
Empresa: FERTINAGRO AGROVIP SL
Apoderado Mancomunado
- Fuertes Edo Araceli
- Ibañez Castellote Roberto
- Morte Murillo Jorge Alberto
- Perez Escuder Daniel
- Romero Lopez Vicente
- Sobreviela Sola Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 40, S 8, H Z 48808, I/A 16 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-50
Empresa: FERTINAGRO BIOTECH INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263, L 263, F 27, S 8, H TE 6118, I/A 5 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-44
Empresa: FERQUIMER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196, L 196, F 178, S 8, H TE 2835, I/A 18 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-44
VER MAS ACTOS
Información de SOBREVIELA SOLA RICARDO
Mostramos los datos de SOBREVIELA SOLA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOBREVIELA SOLA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos