NUTREX PORCI 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Masdevall, S/N
Código Postal 17820
Municipio Banyoles
Provincia Girona
Razón Social NUTREX PORCI 2009 SL
CIF B55039218
Capital Social 661000.0 Euros
Actividad Explotación de ganado porcino
Fecha de Constitución 06/05/2009
Página Web www.nutrex.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NUTREX PINSOS SL
VINCULACIONES DE NUTREX PORCI 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUTREX PORCI 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gregorio Dolz Mestre | Secretario | 22/05/2009 | 07/09/2022 |
Gregorio Dolz Mestre | Consejero | 22/05/2009 | 07/09/2022 |
Juan Rosell Lizana | Presidente | 23/05/2012 | 07/09/2022 |
Juan Rosell Lizana | Consejero | 07/09/2022 | |
Nativitat Rovira Canudas | Consejero Delegado | 22/05/2009 | 07/09/2022 |
Nativitat Rovira Canudas | Consejero | 22/05/2009 | 07/09/2022 |
Nativitat Rovira Canudas | Liquidador | 07/09/2022 | 07/09/2022 |
NUTREX PINSOS SL | Socio Unico | 08/02/2019 | 07/09/2022 |
Valentin Rosell Lizana | Presidente | 22/05/2009 | 23/05/2012 |
Valentin Rosell Lizana | Consejero | 22/05/2009 | 23/05/2012 |
ACTOS BORME DE NUTREX PORCI 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 220, S 8, H GI 48855, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 220, S 8, H GI 48855, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 220, S 8, H GI 48855, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 220, S 8, H GI 48855, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 219, S 8, H GI 48855, I/A 5 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-17
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 461.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 661.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 230,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 219, S 8, H GI 48855, I/A 4 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-17
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 190.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 219, S 8, H GI 48855, I/A 3 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-17
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 219, S 8, H GI 48855, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-17
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 219, S 8, H GI 48855, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-17