GREGORIO DOLZ MESTRE
Informe ejecutivo de GREGORIO DOLZ MESTRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GREGORIO DOLZ MESTRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREGORIO DOLZ MESTRE
Empresa: NUTREX PORCI 2009 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Juan Rosell Lizana
- Nativitat Rovira Canudas
Presidente
Secretario
- Gregorio Dolz Mestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 220, S 8, H GI 48855, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Empresa: NUTREX PINSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Juan Rosell Lizana
- Nativitat Rovira Canudas
- Valentin Rosell Arevalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 27, S 8, H GI 11509, I/A 48 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-17
Empresa: NUTREX PINSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Juan Rosell Lizana
- Nativitat Rovira Canudas
Presidente
Secretario
- Gregorio Dolz Mestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 27, S 8, H GI 11509, I/A 48 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-17
Empresa: NUTREX PINSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Juan Rosell Lizana
- Nativitat Rovira Canudas
Presidente
Secretario
- Gregorio Dolz Mestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 26, S 8, H GI 11509, I/A 45 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-17
Empresa: NUTREX PINSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Nativitat Rovira Canudas
- Valentin Rosell Lizana
Presidente
Secretario
- Gregorio Dolz Mestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 26, S 8, H GI 11509, I/A 45 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-17
Empresa: NUTREX PORCI 2009 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gregorio Dolz Mestre
- Nativitat Rovira Canudas
- Valentin Rosell Lizana
Presidente
Secretario
- Gregorio Dolz Mestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 208, S 8, H GI 48855, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-17
Información de GREGORIO DOLZ MESTRE
Mostramos los datos de GREGORIO DOLZ MESTRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREGORIO DOLZ MESTRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos