BARCELONA LIFE SCIENCES SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social BARCELONA LIFE SCIENCES SL
CIF B59160200
Capital Social 500000.0 Euros
Nombres Anteriores
- NUTRACEUTICS SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BARCELONA LIFE SCIENCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELONA LIFE SCIENCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Nuñez Jose | Administrador Mancomunado | 10/02/2012 | 28/02/2018 |
Sanroma Virgili Nuria | Apoderado | 20/02/2012 | 28/02/2018 |
Sanroma Virgili Nuria | Administrador Mancomunado | 10/02/2012 | 28/02/2018 |
Sanroma Virgili Pilar | Apoderado | 20/02/2012 | 28/02/2018 |
Santana Gibert Teresa | Apoderado | 20/02/2012 | 28/02/2018 |
Sanroma Virgili Nuria | Administrador Mancomunado | 07/05/2010 | 10/02/2012 |
Sanroma Virgili Pilar | Administrador Mancomunado | 07/05/2010 | 10/02/2012 |
Sanroma Virgili Nuria | Administrador Unico | 17/04/2010 | 07/05/2010 |
Sanroma Virgili Nuria | Administrador Mancomunado | 17/04/2010 | |
Sanroma Virgili Pilar | Administrador Mancomunado | 17/04/2010 |
ACTOS BORME DE BARCELONA LIFE SCIENCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 83, S 8, H B 878, I/A 11 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 83, S 8, H B 878, I/A 10 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
- INVESTIGAR,FABRICAR,DISTRIBUIR,COMERCIALIZAR,AL MAYOR Y AL DETALLE,PRODUCTOS QUIMICOS,ADITIVOS ALIMENTARIOS,DIETETICOS,FITOSANITARIOS,FARMACEUTICOS,PARA FARMACEUTICOS,SANITARIOS Y ARTICULOS DE VENTA EN FARMACIA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
- BARCELONA LIFE SCIENCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 5.-CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES; MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
Capital Anterior: | 30.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 469.950,00 | Euros |
Capital Actual: | 500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.563,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20073 , F 194, S 8, H B 878, I/A 9 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Empresa: NUTRACEUTICS SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08