NUMARALAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ferrer del Rio, 34
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUMARALAR SL
CIF B87759593
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/02/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Teran Arocha Charlie-omar
VINCULACIONES DE NUMARALAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUMARALAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Teran Arocha Charlie-omar | Administrador Unico | 04/12/2018 | 07/03/2023 |
Teran Arocha Charlie-omar | Socio Unico | 04/12/2018 | 07/03/2023 |
Teran Arocha Charlie-omar | Liquidador | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
Briceño De Paez Pumar Beatriz Cecilia | Socio Unico | 22/02/2017 | 04/12/2018 |
Moreno Rangel Cesar Humberto | Administrador Unico | 22/02/2017 | 04/12/2018 |
ACTOS BORME DE NUMARALAR SL
- Se omitió por error en la inscripción 3ª la publicación de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
- C/ FERRER DEL RIO 34 LOCAL 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 110, S 8, H M 640632, I/A 1 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28