TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
Informe ejecutivo de TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEFAR UNIVERSAL SL | Apoderado | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
Empresa: NUMARALAR SL
Liquidador
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: NUMARALAR SL
Administrador Unico
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 3 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: SEFAR UNIVERSAL SL
Administrador Mancomunado
- Bello Vetencourt Crisanto-antonio
- Gonzalez Infante Jose Daniel
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38252 , F 209, S 8, H M 680651, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: SEFAR UNIVERSAL SL
Administrador Mancomunado
- Bello Vetencourt Crisanto-antonio
- Gonzalez Infante Jose Daniel
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38252 , F 208, S 8, H M 680651, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: SEFAR UNIVERSAL SL
Administrador Solidario
- Bello Vetencourt Crisanto-antonio
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38252 , F 208, S 8, H M 680651, I/A 5 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: SEFAR VENEZUELA SL
Administrador Solidario
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38252 , F 207, S 8, H M 680651, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: NUMARALAR SL
Administrador Unico
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: NUMARALAR SL
Nuevo Socio Único
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 113, S 8, H M 640632, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: SEFAR VENEZUELA SL
Apoderado
- Teran Arocha Charlie-omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38252 , F 206, S 8, H M 680651, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Información de TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR
Mostramos los datos de TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERAN AROCHA CHARLIE-OMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos